General Info | TEI
Titel | Regierung Seidler |
---|---|
Labels | |
ID | 4580 |
Type | Regierung |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4580/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/4580/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
23.06.1917 | 25.07.1918 | hat Untereinheit | Ministerium für Landesverteidigung |
23.06.1917 | 11.06.1918 | hat Untereinheit | Amt für Volksernährung |
23.06.1917 | 25.07.1918 | hat Untereinheit | Ministerium für Volksgesundheit |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Banhans, Karl |
23.06.1917 | 30.08.1917 | — | Ertl, Moritz |
30.08.1917 | 22.07.1918 | — | Silva, Ernst |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Czapp, Karl |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Twardowski, Julius |
26.02.1918 | 11.06.1918 | — | Paul, Ludwig |
24.08.1917 | 22.07.1918 | — | Žolger, Ivan |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Horbačevśkyj, Ivan |
1917-06-23 | 1918-07-25 | — | Ćwikliński, Ludwik |