General Info | TEI
Titel | Handelsministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 3418 |
Type | None |
Date | 19.02.1867 - 11.11.1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://d-nb.info/gnd/121098-1 https://d-nb.info/gnd/404740-0 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3364/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3418/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8195/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3043/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3418/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/17743/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
5.3.1898 | 23.11.1899 | Untereinheit von | Regierung Thun-Hohenstein |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Untereinheit von | Regierung Clary |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Untereinheit von | Regierung Wittek |
19.01.1900 | 27.12.1904 | Untereinheit von | Regierung Koerber I |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Untereinheit von | Regierung Gautsch II |
02.05.1906 | 28.05.1906 | Untereinheit von | Regierung Hohenlohe |
02.06.1906 | 07.11.1908 | Untereinheit von | Regierung Beck |
15.11.1908 | 09.01.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth I |
09.01.1911 | 14.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | — | Weigelsperg, Béla |
— | — | Hofrat [REVERSE] | Bischoff, Friedrich |
18.07.1848 | 10.10.1848 | Handelsminister [REVERSE] | Hornbostel, Theodor |
08.05.1848 | 18.07.1848 | Handelsminister [REVERSE] | Doblhoff-Dier, Anton |
— | — | — | Kalchberg, Joseph |
30.10.1871 | 25.11.1871 | — | Possinger, Ludwig |
30.08.1917 | 22.07.1918 | — | Wieser, Friedrich |
27.10.1918 | 11.11.1918 | — | Wieser, Friedrich |
25.07.1918 | 27.10.1918 | — | Wieser, Friedrich |
20.12.1916 | 23.06.1917 | — | Urban, Karl |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Österreich. Ministerio del Commercio | — | — | alternative name | — |
Österreich. Handelsministerium. Gewerbestatistisches Departement | — | — | alternative name | — |
Ministerium für Handel und Volkswirtschaft | — | — | alternative name | deu |
Ministerium für Handel und Volkswirthschaft (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Ministerium für Handel und Volkswirthschaft | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerio del Commercio (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliches Handelsministerium (Österreich) | — | — | alternative name | — |
K.K. Handelsministerium (Österreich) | — | — | alternative name | — |
K. u. K. Ministerium für Handel | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Imperiale Regio Ministerio del Commercio (Österreich) | — | — | alternative name | — |