General Info | TEI
Titel | Finanzministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 1957 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1957/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2113/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3413/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1957/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | hat Untereinheit | k. k. Direktion der Staatsschuld in Wien |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzministerium, Präsidium |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
04.05.1858 | 12.05.1859 | Finanzminister [REVERSE] | Bruck, Karl Ludwig |
03.03.1857 | 29.04.1858 | Finanzminister [REVERSE] | Bruck, Karl Ludwig |
— | — | Hofrat [REVERSE] | Dércényi v. Dércén, Johann Ludwig |
— | — | (Unterstaatssekretär) | Stifft, Andreas |
15.03.1853 | 09.10.1853 | Finanzminister [REVERSE] | Baumgartner, Andreas |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Finanzminister [REVERSE] | Baumgartner, Andreas |
26.12.1851 | 05.04.1852 | Finanzminister [REVERSE] | Baumgartner, Andreas |
11.10.1853 | 19.12.1854 | Minister der Finanzen [REVERSE] | Baumgartner, Andreas |
23.12.1854 | 14.01.1855 | Minister der Finanzen [REVERSE] | Baumgartner, Andreas |
02.04.1848 | 18.07.1848 | Finanzminister [REVERSE] | Krauß, Philipp |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerium der Finanzen | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/5] / 485 | — | — | mpr reference | deu |
Finanzministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Finanz-Ministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |