General Info | TEI
Titel | Ministerium des Innern |
---|---|
Labels |
|
ID | 1928 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1928/ https://d-nb.info/gnd/260143-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3349/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3404/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8314/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2133/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1928/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
19.6.1895 | 30.9.1895 | Untereinheit von | Regierung Kielmansegg |
30.9.1895 | 30.11.1897 | Untereinheit von | Regierung Badeni |
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
5.3.1898 | 2.10.1899 | Untereinheit von | Regierung Thun-Hohenstein |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Untereinheit von | Regierung Clary |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Untereinheit von | Regierung Wittek |
19.01.1900 | 27.12.1904 | Untereinheit von | Regierung Koerber I |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Untereinheit von | Regierung Gautsch II |
02.05.1906 | 28.05.1906 | Untereinheit von | Regierung Hohenlohe |
02.06.1906 | 07.11.1908 | Untereinheit von | Regierung Beck |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
2.3.1867 | — | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
20.12.1916 | 23.06.1917 | — | Handel, Erasmus |
20.12.1916 | 05.01.1917 | — | Kokstein, Oskar |
05.01.1917 | 21.06.1917 | — | Höfer, Anton |
23.06.1917 | 11.06.1918 | — | Toggenburg, Friedrich |
11.06.1918 | 22.07.1918 | — | Gayer, Edmund |
25.07.1918 | 27.10.1918 | — | Gayer, Edmund |
27.10.1918 | 11.11.1918 | — | Gayer, Edmund |
— | — | — | Salzgeber, Peter |
— | — | — | Geringer v. Oedenberg, Carl |
— | — | — | Sagasser, Julius |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerium des Inneren | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/4] / 57 | — | — | mpr reference | deu |
[II/5] / 481 f.,484 f. | — | — | mpr reference | deu |
[II/1] / 309,532 | — | — | mpr reference | deu |
[III/7] / 87 f. | — | — | mpr reference | deu |
K.K. Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. K.K. Ministerium des Innern | — | — | alternative name | — |
Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Kaiserlich-Königliches Ministerium des Innern | — | — | alternative name | — |