General Info | TEI
Titel | Ministerium des Innern |
---|---|
Labels |
|
ID | 1928 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1928/ https://d-nb.info/gnd/260143-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3349/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3404/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8314/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2133/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1928/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
30.12.1867 | 12.4.1870 | Untereinheit von | Bürgerministerium |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Untereinheit von | Regierung Potocki |
6.2.1871 | 30.10.1871 | Untereinheit von | Regierung Hohenwart |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Untereinheit von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Untereinheit von | Regierung Stremayr |
12.8.1879 | 11.11.1893 | Untereinheit von | Regierung Taaffe (1879–1893) |
11.11.1893 | 19.6.1895 | Untereinheit von | Regierung Windisch-Grätz |
19.6.1895 | 30.9.1895 | Untereinheit von | Regierung Kielmansegg |
30.9.1895 | 30.11.1897 | Untereinheit von | Regierung Badeni |
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
2.3.1867 | — | located in | Wien |
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
02.06.1906 | 07.11.1908 | — | Bienerth, Richard |
15.11.1908 | 09.01.1911 | — | Haerdtl, Guido |
09.01.1911 | 28.06.1911 | — | Wickenburg, Maximilian |
28.06.1911 | 28.10.1911 | — | Wickenburg, Maximilian |
03.11.1911 | 30.11.1915 | — | Heinold, Karl |
30.11.1915 | 29.08.1916 | — | Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, Konrad Prinz zu |
29.08.1916 | 21.10.1916 | — | Handel, Erasmus |
12.10.1916 | 21.10.1916 | — | Keller, Oskar |
31.10.1916 | 13.12.1916 | — | Schwartzenau, Erwin |
31.10.1916 | 13.12.1916 | — | Keller, Oskar |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
K.K. Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. K.K. Ministerium des Innern | — | — | alternative name | — |
Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Kaiserlich-Königliches Ministerium des Innern | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliches Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Minister des Innern | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königlicher Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Ministerium des Inneren | — | — | original mpr regest label | deu |