General Info | TEI
Titel | Regierung Carlos Auersperg |
---|---|
Labels |
|
ID | 9352 |
Type | Regierung |
Date | 1867-12-30 - 1868-09-24 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/9352/ |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Berger, Johann Nepomuk |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Potocki, Alfred |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Herbst, Eduard |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Giskra, Carl |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Hasner, Leopold |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Plener, Ignaz |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Auersperg, Carl (Carlos) |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Brestel, Rudolf |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Taaffe, Eduard |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Bürgerministerium 1 | — | — | alternative name | deu |