General Info | TEI
Titel | Regierung Seidler |
---|---|
Labels | |
ID | 4580 |
Type | Regierung |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4580/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/4580/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
23.06.1917 | 11.06.1918 | hat Untereinheit | Amt für Volksernährung |
07.10.1917 | 22.07.1918 | hat Untereinheit | Ministerium für soziale Fürsorge |
23.06.1917 | 25.07.1918 | hat Untereinheit | Ministerium für Volksgesundheit |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
30.08.1917 | 25.07.1918 | — | Wieser, Friedrich |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Wimmer, Ferdinand |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Schauer, Hugo |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Alexis, Ludwig |
11.06.1918 | 22.07.1918 | — | Gayer, Edmund |
23.06.1917 | 11.06.1918 | — | Toggenburg, Friedrich |
23.06.1917 | 26.02.1918 | — | Höfer, Anton |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Seidler, Ernst |
23.06.1917 | 22.07.1918 | — | Mataja, Viktor |