General Info | TEI
Titel | Regierung Stürgkh |
---|---|
Labels | |
ID | 4426 |
Type | Regierung |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4426/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/4426/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Ministerratspräsidium |
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Ministerium des Innern |
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Ministerium für Kultus und Unterricht |
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Justizministerium |
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Finanzministerium |
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Handelsministerium |
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Ministerium für öffentliche Arbeiten |
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Eisenbahnministerium |
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Ackerbauministerium |
03.11.1911 | 21.10.1916 | hat Untereinheit | Ministerium für Landesverteidigung |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
03.11.1911 | 20.09.1912 | (Mitglied von) | Roeßler, Mauritz |
20.09.1912 | 30.11.1915 | (Mitglied von) | Schuster, Rudolf |
30.11.1915 | 21.10.1916 | (Mitglied von) | Spitzmüller, Alexander Bernhard |
03.11.1911 | 21.10.1916 | (Mitglied von) | Trnka, Ottokar |
03.11.1911 | 21.10.1916 | (Mitglied von) | Forster, Zdenko |
19.11.1911 | 01.07.1912 | (Mitglied von) | Bráf, Albín |
20.09.1912 | 21.10.1916 | (Mitglied von) | Zenker, Franz |
03.11.1911 | 21.10.1916 | (Mitglied von) | Georgi, Friedrich Freiherr v. |
19.11.1911 | 26.12.1913 | (Mitglied von) | Długosz, Ladislaus |
02.01.1914 | 21.10.1916 | (Mitglied von) | Morawski-Dzierżykraj, Zdzisław |