General Info | TEI
Titel | Ackerbauministerium |
---|---|
Labels | |
ID | 3423 |
Type | None |
Date | 19.02.1867 - 11.11.1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3423/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3423/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Kaisertum Österreich |
— | — | hat Untereinheit | Technisches Departement für die Verwaltung der Staats- und Fondsforste |
19.02.1867 | 11.11.1918 | Untereinheit von | k. k. Verwaltung (non-existing) |
30.12.1867 | 12.4.1870 | Untereinheit von | Bürgerministerium |
6.5.1870 | 4.2.1871 | Untereinheit von | Regierung Potocki |
6.2.1871 | 30.10.1871 | Untereinheit von | Regierung Hohenwart |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Untereinheit von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Untereinheit von | Regierung Stremayr |
12.8.1879 | 11.11.1893 | Untereinheit von | Regierung Taaffe (1879–1893) |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
26.10.1904 | 27.12.1904 | — | Longueval, Ferdinand |
18.01.1900 | 26.10.1904 | — | Giovanelli, Ignaz |
21.12.1899 | 18.01.1900 | — | Florentin, Ferdinand |
2.10.1899 | 21.12.1899 | — | Clary und Aldringen, Manfred Graf v. |
5.3.1898 | 2.10.1899 | — | Kast, Michael |
30.11.1897 | 5.3.1898 | — | Bylandt-Rheydt, Artur (d. J.) |
30.9.1895 | 30.11.1897 | — | Ledebur, Johann |
19.6.1895 | 30.9.1895 | — | Florentin, Ferdinand |
11.11.1893 | 19.6.1895 | — | Falkenhayn, Julius |
12.8.1879 | 11.11.1893 | — | Falkenhayn, Julius |