General Info | TEI
Titel | Ackerbauministerium |
---|---|
Labels | |
ID | 3423 |
Type | None |
Date | 19.02.1867 - 11.11.1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3423/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3423/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
11.11.1893 | 19.6.1895 | Untereinheit von | Regierung Windisch-Grätz |
19.6.1895 | 30.9.1895 | Untereinheit von | Regierung Kielmansegg |
30.9.1895 | 30.11.1897 | Untereinheit von | Regierung Badeni |
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
5.3.1898 | 2.10.1899 | Untereinheit von | Regierung Thun-Hohenstein |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Untereinheit von | Regierung Clary |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Untereinheit von | Regierung Wittek |
18.01.1900 | 27.12.1904 | Untereinheit von | Regierung Koerber I |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Untereinheit von | Regierung Gautsch II |
02.05.1906 | 28.05.1906 | Untereinheit von | Regierung Hohenlohe |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
27.10.1918 | 11.11.1918 | — | Silva, Ernst |
25.07.1918 | 27.10.1918 | — | Silva, Ernst |
30.08.1917 | 22.07.1918 | — | Silva, Ernst |
23.06.1917 | 30.08.1917 | — | Ertl, Moritz |
01.06.1917 | 23.06.1917 | — | Seidler, Ernst |
1916-12-20 | 1917-06-01 | — | Clam-Martinic, Heinrich [VERWECHSLUNGSGEFAHR] |
1916-10-31 | 1916-12-13 | — | Clam-Martinic, Heinrich [VERWECHSLUNGSGEFAHR] |
20.09.1912 | 21.10.1916 | — | Zenker, Franz |
01.07.1912 | 20.09.1912 | — | Heinold, Karl |
19.11.1911 | 01.07.1912 | — | Bráf, Albín |