General Info | TEI
Titel | Ackerbauministerium |
---|---|
Labels | |
ID | 3423 |
Type | None |
Date | 19.02.1867 - 11.11.1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3423/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3423/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
02.05.1906 | 28.05.1906 | Untereinheit von | Regierung Hohenlohe |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Untereinheit von | Regierung Gautsch II |
18.01.1900 | 27.12.1904 | Untereinheit von | Regierung Koerber I |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Untereinheit von | Regierung Wittek |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Untereinheit von | Regierung Clary |
5.3.1898 | 2.10.1899 | Untereinheit von | Regierung Thun-Hohenstein |
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
30.9.1895 | 30.11.1897 | Untereinheit von | Regierung Badeni |
19.6.1895 | 30.9.1895 | Untereinheit von | Regierung Kielmansegg |
11.11.1893 | 19.6.1895 | Untereinheit von | Regierung Windisch-Grätz |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
2.10.1899 | 21.12.1899 | — | Clary und Aldringen, Manfred Graf v. |
18.01.1900 | 26.10.1904 | — | Giovanelli, Ignaz |
02.05.1906 | 28.05.1906 | — | Longueval, Ferdinand |
01.01.1905 | 30.04.1906 | — | Longueval, Ferdinand |
26.10.1904 | 27.12.1904 | — | Longueval, Ferdinand |
02.06.1906 | 09.11.1907 | — | Auersperg, Leopold |
— | — | — | Beck, Max Vladimir |
09.11.1907 | 07.11.1908 | — | Ebenhoch, Alfred |
01.11.1909 | 09.01.1911 | — | Pop, Josef |
15.11.1908 | 10.02.1909 | — | Pop, Josef |