General Info | TEI
Titel | Minister ohne Portefeuille |
---|---|
Labels | |
ID | 3395 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3395/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3395/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | Untereinheit von | Kaiserreich vor 1867 Verwaltung (non-existing) |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Kaisertum Österreich |
— | — | hat Übereinheit | Regierungsmitglieder, Cisleithanien |
— | — | hat Übereinheit | Regierungsmitglieder, Kaisertum Österreich |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
15.03.1853 | 09.10.1853 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Stadion, Franz Seraph |
14.10.1850 | 30.05.1851 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Stadion, Franz Seraph |
09.12.1864 | 27.07.1865 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Lasser, Joseph |
25.05.1864 | 26.11.1864 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Lasser, Joseph |
05.11.1861 | 06.05.1862 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Lasser, Joseph |
04.05.1863 | 12.10.1863 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Lasser, Joseph |
01.05.1861 | 02.11.1861 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Lasser, Joseph |
03.11.1862 | 30.04.1863 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Lasser, Joseph |
07.02.1861 | 30.04.1861 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Lasser, Joseph |
08.05.1862 | 31.10.1862 | Minister ohne Portefeuille [REVERSE] | Lasser, Joseph |