General Info | TEI
Titel | Ministerratspräsidium |
---|---|
Labels |
|
ID | 2641 |
Type | None |
Date | 1867 - 1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2127/ https://d-nb.info/gnd/1129291480 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3401/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2641/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
15.11.1908 | 09.01.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth I |
02.06.1906 | 07.11.1908 | Untereinheit von | Regierung Beck |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
18.04.1848 | 19.04.1848 | Ministerpräsident (interimistisch) [REVERSE] | Fiquelmont, Karl Ludwig |
18.07.1848 | 21.11.1848 | Ministerpräsident [REVERSE] | Wessenberg-Ampringen, Johann |
08.07.1848 | 18.07.1848 | Ministerpräsident (interimistisch) [REVERSE] | Doblhoff-Dier, Anton |
04.06.1851 | 05.04.1852 | Ministerpräsident [REVERSE] | Schwarzenberg, Felix |
14.10.1850 | 30.05.1851 | Ministerpräsident [REVERSE] | Schwarzenberg, Felix |
01.05.1850 | 30.09.1850 | Ministerpräsident [REVERSE] | Schwarzenberg, Felix |
08.01.1850 | 30.04.1850 | Ministerpräsident [REVERSE] | Schwarzenberg, Felix |
05.12.1848 | 07.01.1850 | Ministerpräsident [REVERSE] | Schwarzenberg, Felix |
04.05.1858 | 12.05.1859 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
03.03.1857 | 29.04.1858 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | original mpr regest label | deu |
K. K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K. K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Österreich-Ungarn. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerratspräsidium | — | — | Legacy name (merge) | deu |