General Info | TEI
Titel | Eisenbahnministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 2151 |
Type | Behörde |
Date | 1896 - 1919 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://d-nb.info/gnd/83581-X https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2623/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2151 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2151/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
15.11.1908 | 09.01.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth I |
02.06.1906 | 07.11.1908 | Untereinheit von | Regierung Beck |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
17.1.1896 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
19.01.1900 | 27.12.1904 | (Eisenbahnminister) | Wittek, Heinrich |
01.01.1905 | 02.05.1905 | (Eisenbahnminister) | Wittek, Heinrich |
02.05.1905 | 30.04.1906 | (Eisenbahnminister) | Wrba, Ludwig |
02.05.1906 | 28.05.1906 | (Eisenbahnminister) | Wrba, Ludwig |
02.06.1906 | 07.11.1908 | (Eisenbahnminister) | Derschatta, Julius |
15.11.1908 | 10.02.1909 | (Eisenbahnminister) | Forster, Zdenko |
10.02.1909 | 09.01.1911 | (Eisenbahnminister) | Wrba, Ludwig |
09.01.1911 | 28.06.1911 | (Eisenbahnminister) | Głąbiński, Stanislaus |
28.06.1911 | 28.10.1911 | (Eisenbahnminister) | Röll, Viktor |
03.11.1911 | 21.10.1916 | (Eisenbahnminister) | Forster, Zdenko |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
K.K. Eisenbahnministerium (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Kaiserlich-Königliches Eisenbahnministerium | — | — | alternative name | — |
Österreich. K.K. Eisenbahnministerium | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliches Eisenbahnministerium (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Eisenbahnministerium (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Eisenbahnministerium | — | — | MRP PrintIndex prefLabel CMR 02-0 | deu |
k. k. Eisenbahnministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |