General Info | TEI
Titel | Justizministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 1983 |
Type | None |
Date | 1859 - 20.10.1860 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1983/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2007/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3355/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3410/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7071/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8511/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1983/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
30.3.1867 | 24.9.1868 | Untereinheit von | Bürgerministerium |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Untereinheit von | Regierung Potocki |
6.2.1871 | 30.10.1871 | Untereinheit von | Regierung Hohenwart |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Untereinheit von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Untereinheit von | Regierung Stremayr |
12.8.1879 | 11.11.1893 | Untereinheit von | Regierung Taaffe (1879–1893) |
11.11.1893 | 19.6.1895 | Untereinheit von | Regierung Windisch-Grätz |
19.6.1895 | 30.9.1895 | Untereinheit von | Regierung Kielmansegg |
30.9.1895 | 30.11.1897 | Untereinheit von | Regierung Badeni |
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 20.10.1860 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
— | — | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
14.10.1850 | 23.01.1851 | Justizminister [REVERSE] | Schmerling, Anton |
23.01.1851 | 30.05.1851 | Justizminister [REVERSE] | Krauß, Carl |
04.06.1851 | 05.04.1852 | Justizminister [REVERSE] | Krauß, Carl |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Justizminister [REVERSE] | Krauß, Carl |
15.03.1853 | 09.10.1853 | Justizminister [REVERSE] | Krauß, Carl |
11.10.1853 | 19.12.1854 | Minister der Justiz [REVERSE] | Krauß, Carl |
23.12.1854 | 12.04.1856 | Minister der Justiz [REVERSE] | Krauß, Carl |
— | — | (Unterstaatssekretär) | Stelzhammer, Ferdinand |
26.04.1856 | 05.02.1857 | Justizminister [REVERSE] | Krauß, Carl |
03.03.1857 | 18.05.1857 | Justizminister [REVERSE] | Krauß, Carl |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
k. k. Justiz-Ministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz und Vertreter des Justizministers in der Ministerkonferenz | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/1] / 8,18 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | original mpr regest label | deu |
[I] / 258,426 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Justizminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz | — | — | Legacy name (merge) | deu |