General Info | TEI
Titel | Justizministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 1983 |
Type | None |
Date | 1859 - 20.10.1860 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1983/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2007/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3355/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3410/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7071/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8511/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1983/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Kaisertum Österreich |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
1859 | 20.10.1860 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
25.11.1871 | 15.2.1879 | — | Glaser, Julius |
15.2.1879 | 12.8.1879 | — | Glaser, Julius |
12.8.1879 | 26.6.1880 | — | Stremayr, Carl |
26.6.1880 | 14.1.1881 | — | Streit, Moritz (d. Ä.) |
14.1.1881 | 11.10.1888 | — | Pražák, Alois |
11.10.1888 | 11.11.1893 | — | Schönborn, Friedrich |
11.11.1893 | 19.6.1895 | — | Schönborn, Friedrich |
19.6.1895 | 30.9.1895 | — | Krall, Karl |
30.9.1895 | 30.11.1897 | — | Gleispach, Johann Nepomuk |
30.11.1897 | 5.3.1898 | — | Ruber, Ignaz |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerium der Justiz | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/1] / 8,18 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | original mpr regest label | deu |
[I] / 258,426 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Justizminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Justiz-Ministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz und Vertreter des Justizministers in der Ministerkonferenz | — | — | Legacy name (merge) | deu |