General Info | TEI
Titel | Justizministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 1983 |
Type | None |
Date | 1859 - 20.10.1860 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1983/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2007/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3355/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3410/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7071/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8511/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1983/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Kaisertum Österreich |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 20.10.1860 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
— | — | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
21.12.1899 | 18.01.1900 | — | Schrott, Ferdinand |
18.01.1900 | 17.11.1902 | — | Spens, Alois |
17.11.1902 | 31.12.1904 | — | Koerber, Ernest |
01.01.1905 | 30.04.1906 | — | Klein, Franz |
02.05.1906 | 28.05.1906 | — | Klein, Franz |
02.06.1906 | 07.11.1908 | — | Klein, Franz |
15.11.1908 | 10.02.1909 | — | Holzknecht, Robert |
10.02.1909 | 09.01.1911 | — | Hochenburger, Viktor |
09.01.1911 | 28.06.1911 | — | Hochenburger, Viktor |
28.06.1911 | 28.10.1911 | — | Hochenburger, Viktor |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Justizminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Justizministerium | — | — | original mpr regest label | deu |
Justizministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Justiz-Ministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz | — | — | original mpr regest label | deu |
Ministerium der Justiz | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz und Vertreter des Justizministers in der Ministerkonferenz | — | — | Legacy name (merge) | deu |
[II/1] / 8,18 | — | — | mpr reference | deu |
[I] / 258,426 | — | — | mpr reference | deu |