General Info | TEI
Titel | Justizministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 1983 |
Type | None |
Date | 1859 - 20.10.1860 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1983/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2007/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3355/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3410/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7071/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8511/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1983/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
30.9.1895 | 30.11.1897 | Untereinheit von | Regierung Badeni |
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
5.3.1898 | 2.10.1899 | Untereinheit von | Regierung Thun-Hohenstein |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Untereinheit von | Regierung Clary |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Untereinheit von | Regierung Wittek |
18.01.1900 | 31.12.1904 | Untereinheit von | Regierung Koerber I |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Untereinheit von | Regierung Gautsch II |
02.05.1906 | 28.05.1906 | Untereinheit von | Regierung Hohenlohe |
02.06.1906 | 07.11.1908 | Untereinheit von | Regierung Beck |
15.11.1908 | 09.01.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth I |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
1859 | 20.10.1860 | located in | Wien |
— | — | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
11.11.1893 | 19.6.1895 | (Justizminister Cisleithanien) | Schönborn, Friedrich |
19.6.1895 | 30.9.1895 | (Leiter Justizministerium Cisleithanien) | Krall, Karl |
30.9.1895 | 30.11.1897 | (Justizminister Cisleithanien) | Gleispach, Johann Nepomuk |
30.11.1897 | 5.3.1898 | (Justizminister Cisleithanien) | Ruber, Ignaz |
5.3.1898 | 2.10.1899 | (Justizminister Cisleithanien) | Ruber, Ignaz |
2.10.1899 | 21.12.1899 | (Justizminister Cisleithanien) | Kindinger, Eduard |
21.12.1899 | 18.01.1900 | (Justizminister Cisleithanien) | Schrott, Ferdinand |
18.01.1900 | 17.11.1902 | (Justizminister Cisleithanien) | Spens, Alois |
17.11.1902 | 31.12.1904 | (Justizminister Cisleithanien) | Koerber, Ernest |
01.01.1905 | 30.04.1906 | (Justizminister Cisleithanien) | Klein, Franz |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
k. k. Justiz-Ministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz und Vertreter des Justizministers in der Ministerkonferenz | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/1] / 8,18 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | original mpr regest label | deu |
[I] / 258,426 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Justizminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz | — | — | Legacy name (merge) | deu |