General Info | TEI
Titel | Justizministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 1983 |
Type | None |
Date | 1859 - 20.10.1860 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1983/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2007/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3355/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3410/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7071/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8511/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1983/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
19.02.1867 | 11.11.1918 | Untereinheit von | k. k. Verwaltung (non-existing) |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
15.11.1908 | 09.01.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth I |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
1859 | 20.10.1860 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
06.03.1860 | 16.10.1860 | Justizminister [REVERSE] | Nádasdy, Franz |
21.10.1860 | 02.02.1861 | — | Lasser, Joseph |
07.02.1861 | 30.04.1861 | Justizminister [REVERSE] | Pratobevera, Adolph |
01.05.1861 | 02.11.1861 | Justizminister [REVERSE] | Pratobevera, Adolph |
09.09.1861 | — | — | Mitis, Georg Peter |
09.09.1861 | — | — | Rizy, Theobald |
05.11.1861 | 06.05.1862 | Justizminister [REVERSE] | Pratobevera, Adolph |
08.05.1862 | 31.10.1862 | Justizminister [REVERSE] | Pratobevera, Adolph |
03.11.1862 | 18.12.1862 | Justizminister [REVERSE] | Pratobevera, Adolph |
18.12.1862 | 30.04.1863 | Justizminister [REVERSE] | Hein, Franz |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerium der Justiz | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/1] / 8,18 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | original mpr regest label | deu |
[I] / 258,426 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Justizminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Justiz-Ministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz und Vertreter des Justizministers in der Ministerkonferenz | — | — | Legacy name (merge) | deu |