General Info | TEI
Titel | Ministerium für Kultus und Unterricht |
---|---|
Labels |
|
ID | 1958 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3407/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7216/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1958/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Kaisertum Österreich |
30.12.1867 | 12.4.1870 | hat Untereinheit | Bürgerministerium |
— | — | preceding | Ministerium für Unterricht |
1859 | 1867 | Untereinheit von | Kaiserreich vor 1867 Verwaltung (non-existing) |
19.02.1867 | 11.11.1918 | Untereinheit von | k. k. Verwaltung (non-existing) |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Untereinheit von | Regierung Potocki |
6.2.1871 | 30.10.1871 | Untereinheit von | Regierung Hohenwart |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Untereinheit von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Untereinheit von | Regierung Stremayr |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
15.11.1908 | 10.02.1909 | — | Kaňera, Josef |
02.06.1906 | 07.11.1908 | — | Marchet, Gustav |
02.05.1906 | 28.05.1906 | — | Bienerth, Richard |
11.09.1905 | 30.04.1906 | — | Bienerth, Richard |
01.01.1905 | 11.09.1905 | — | Hartel, Wilhelm August |
19.01.1900 | 27.12.1904 | — | Hartel, Wilhelm August |
21.12.1899 | 18.01.1900 | — | Bernd, Alfred |
2.10.1899 | 21.12.1899 | — | Hartel, Wilhelm August |
5.3.1898 | 2.10.1899 | — | Bylandt-Rheydt, Artur (d. J.) |
30.11.1897 | 5.3.1898 | — | Baillet, Vinzenz |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerium für Kultus und Unterricht | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/5] / 489 | — | — | mpr reference | deu |
k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Unterrichtsminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |