General Info | TEI
Titel | Ministerium für Kultus und Unterricht |
---|---|
Labels |
|
ID | 1958 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3407/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7216/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1958/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
19.02.1867 | 11.11.1918 | Untereinheit von | k. k. Verwaltung (non-existing) |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
15.11.1908 | 09.01.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth I |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
27.10.1918 | 11.11.1918 | — | Hampe, Richard |
25.07.1918 | 27.10.1918 | — | Madeyski-Poray, Georg |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Alexis, Ludwig |
1917-06-23 | 1918-07-25 | Minister für Kultus und Unterricht [REVERSE] | Ćwikliński, Ludwik |
20.12.1916 | 23.06.1917 | — | Hussarek v. Heinlein, Max Ritter |
31.10.1916 | 13.12.1916 | — | Hussarek v. Heinlein, Max Ritter |
03.11.1911 | 21.10.1916 | — | Hussarek v. Heinlein, Max Ritter |
28.06.1911 | 28.10.1911 | — | Stürgkh, Karl Reichsgraf |
09.01.1911 | 28.06.1911 | — | Stürgkh, Karl Reichsgraf |
10.02.1909 | 09.01.1911 | — | Stürgkh, Karl Reichsgraf |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Unterrichtsminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium für Kultus und Unterricht | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/5] / 489 | — | — | mpr reference | deu |
k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht | — | — | Legacy name (merge) | deu |