General Info | TEI
Titel | Ministerium für Kultus und Unterricht |
---|---|
Labels |
|
ID | 1958 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3407/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7216/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1958/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | preceding | Ministerium für Unterricht |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
30.11.1897 | 5.3.1898 | — | Baillet, Vinzenz |
30.9.1895 | 30.11.1897 | — | Gautsch, Paul |
19.6.1895 | 30.9.1895 | — | Rittner, Eduard |
11.11.1893 | 19.6.1895 | — | Madeyski, Stanislaus |
5.11.1885 | 11.11.1893 | — | Gautsch, Paul |
16.2.1880 | 5.11.1885 | — | Conrad-Eybesfeld, Sigmund |
12.8.1879 | 16.2.1880 | — | Stremayr, Carl |
15.2.1879 | 12.8.1879 | — | Stremayr, Carl |
25.11.1871 | 15.2.1879 | — | Stremayr, Carl |
30.10.1871 | 25.11.1871 | — | Fidler, Karl |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium für Kultus und Unterricht | — | — | original mpr regest label | deu |
Unterrichtsminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |
[II/5] / 489 | — | — | mpr reference | deu |