General Info | TEI
Titel | Ministerium für Kultus und Unterricht |
---|---|
Labels |
|
ID | 1958 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3407/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7216/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1958/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
11.11.1893 | 19.6.1895 | Untereinheit von | Regierung Windisch-Grätz |
19.6.1895 | 30.9.1895 | Untereinheit von | Regierung Kielmansegg |
30.9.1895 | 30.11.1897 | Untereinheit von | Regierung Badeni |
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
5.3.1898 | 2.10.1899 | Untereinheit von | Regierung Thun-Hohenstein |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Untereinheit von | Regierung Clary |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Untereinheit von | Regierung Wittek |
19.01.1900 | 27.12.1904 | Untereinheit von | Regierung Koerber I |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Untereinheit von | Regierung Gautsch II |
02.05.1906 | 28.05.1906 | Untereinheit von | Regierung Hohenlohe |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
03.11.1911 | 21.10.1916 | — | Hussarek v. Heinlein, Max Ritter |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Alexis, Ludwig |
25.07.1918 | 27.10.1918 | — | Madeyski-Poray, Georg |
27.10.1918 | 11.11.1918 | — | Hampe, Richard |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Minister für Kultus und Unterricht [REVERSE] | Thun-Hohenstein, Leo |
15.03.1853 | 09.10.1853 | Minister für Kultus und Unterricht [REVERSE] | Thun-Hohenstein, Leo |
11.10.1853 | 19.12.1854 | Minister für Kultus und Unterricht [REVERSE] | Thun-Hohenstein, Leo |
23.12.1854 | 12.04.1856 | Minister für Kultus und Unterricht [REVERSE] | Thun-Hohenstein, Leo |
26.04.1856 | 05.02.1857 | Minister für Kultus und Unterricht [REVERSE] | Thun-Hohenstein, Leo |
03.03.1857 | 29.04.1858 | Minister für Kultus und Unterricht [REVERSE] | Thun-Hohenstein, Leo |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Unterrichtsminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium für Kultus und Unterricht | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/5] / 489 | — | — | mpr reference | deu |
k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht | — | — | Legacy name (merge) | deu |