General Info | TEI
Titel | Finanzministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 1957 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1957/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2113/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3413/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1957/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzministerium, Präsidium |
— | — | hat Untereinheit | k. k. Direktion der Staatsschuld in Wien |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
02.06.1906 | 07.11.1908 | — | Korytowski, Witold |
28.06.1911 | 28.10.1911 | — | Meyer, Robert |
03.11.1911 | 19.11.1911 | — | Meyer, Robert |
09.01.1911 | 28.06.1911 | — | Meyer, Robert |
19.11.1911 | 08.10.1913 | — | Zaleski, Wenzel |
08.10.1913 | 30.11.1915 | — | Engel, August |
25.07.1918 | 27.10.1918 | — | Wimmer, Ferdinand |
23.06.1917 | 25.07.1918 | — | Wimmer, Ferdinand |
27.10.1918 | 11.11.1918 | — | Redlich, Josef |
— | — | — | Sommaruga, Franz |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerium der Finanzen | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/5] / 485 | — | — | mpr reference | deu |
Finanzministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Finanz-Ministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |