General Info | TEI
Titel | Finanzministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 1957 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1957/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2113/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3413/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1957/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | hat Untereinheit | k. k. Direktion der Staatsschuld in Wien |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
13.12.1860 | 02.02.1861 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
07.02.1861 | 30.04.1861 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
01.05.1861 | 02.11.1861 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
05.11.1861 | 06.05.1862 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
08.05.1862 | 31.10.1862 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
03.11.1862 | 30.04.1863 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
04.05.1863 | 12.10.1863 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
15.10.1863 | 23.05.1864 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
25.05.1864 | 26.11.1864 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
09.12.1864 | 27.07.1865 | Finanzminister [REVERSE] | Plener, Ignaz |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerium der Finanzen | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/5] / 485 | — | — | mpr reference | deu |
Finanzministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Finanz-Ministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |