General Info | TEI
Titel | Ministerium des Innern |
---|---|
Labels |
|
ID | 1928 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1928/ https://d-nb.info/gnd/260143-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3349/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3404/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8314/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2133/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1928/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | succeding | Staatsamt für Inneres und Unterricht, Republik Österreich |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | Untereinheit von | k. k. Verwaltung (non-existing) |
2.3.1867 | — | Untereinheit von | Kaiserreich vor 1867 Verwaltung (non-existing) |
30.12.1867 | 12.4.1870 | Untereinheit von | Bürgerministerium |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Untereinheit von | Regierung Potocki |
6.2.1871 | 30.10.1871 | Untereinheit von | Regierung Hohenwart |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Untereinheit von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Untereinheit von | Regierung Stremayr |
12.8.1879 | 11.11.1893 | Untereinheit von | Regierung Taaffe (1879–1893) |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
2.3.1867 | — | located in | Wien |
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
20.12.1916 | 23.06.1917 | (Innenminister Cisleithanien) | Handel, Erasmus |
20.12.1916 | 05.01.1917 | (Ernährungsamt) | Kokstein, Oskar |
05.01.1917 | 21.06.1917 | (Ernährungsamt) | Höfer, Anton |
23.06.1917 | 11.06.1918 | (Innenminister Cisleithanien) | Toggenburg, Friedrich |
11.06.1918 | 22.07.1918 | (Innenminister Cisleithanien) | Gayer, Edmund |
25.07.1918 | 27.10.1918 | (Innenminister Cisleithanien) | Gayer, Edmund |
27.10.1918 | 11.11.1918 | (Innenminister Cisleithanien) | Gayer, Edmund |
20.03.1848 | 08.07.1848 | Minister des Inneren [REVERSE] | Pillersdorf, Franz |
08.07.1848 | 18.07.1848 | Minister des Inneren (interimistisch) [REVERSE] | Doblhoff-Dier, Anton |
18.07.1848 | 11.10.1848 | Minister des Inneren [REVERSE] | Doblhoff-Dier, Anton |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
[II/1] / 309,532 | — | — | mpr reference | deu |
[II/4] / 57 | — | — | mpr reference | deu |
[III/7] / 87 f. | — | — | mpr reference | deu |
[II/5] / 481 f.,484 f. | — | — | mpr reference | deu |
Innenministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium des Innern | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Ministerium des Innern | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Österreich. Ministerium des Innern | — | — | Legacy name (merge) | deu |