General Info | TEI
Titel | Ministerium des Innern |
---|---|
Labels |
|
ID | 1928 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1928/ https://d-nb.info/gnd/260143-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3349/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3404/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8314/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2133/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1928/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
23.06.1917 | 22.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
20.12.1916 | 21.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
12.10.1916 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
2.3.1867 | — | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | — | Luksch, Artur |
— | — | — | Eichhoff, Joseph Freiherr v. |
12.8.1879 | 11.11.1893 | — | Taaffe, Eduard |
15.2.1879 | 12.8.1879 | — | Taaffe, Eduard |
12.4.1870 | 4.2.1871 | — | Taaffe, Eduard |
30.10.1871 | 25.11.1871 | — | Wehli, August |
19.01.1900 | 27.12.1904 | — | Koerber, Ernest |
2.10.1899 | 21.12.1899 | — | Koerber, Ernest |
02.05.1906 | 28.05.1906 | — | Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, Konrad Prinz zu |
30.11.1915 | 29.08.1916 | — | Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, Konrad Prinz zu |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
K.K. Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. K.K. Ministerium des Innern | — | — | alternative name | — |
Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Kaiserlich-Königliches Ministerium des Innern | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliches Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Minister des Innern | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königlicher Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Innenministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |