General Info | TEI
Titel | Ministerium des Innern |
---|---|
Labels |
|
ID | 1928 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1928/ https://d-nb.info/gnd/260143-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3349/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3404/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8314/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2133/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1928/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
2.3.1867 | — | Untereinheit von | Kaiserreich vor 1867 Verwaltung (non-existing) |
19.02.1867 | 11.11.1918 | Untereinheit von | k. k. Verwaltung (non-existing) |
30.12.1867 | 12.4.1870 | Untereinheit von | Bürgerministerium |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Untereinheit von | Regierung Potocki |
6.2.1871 | 30.10.1871 | Untereinheit von | Regierung Hohenwart |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Untereinheit von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Untereinheit von | Regierung Stremayr |
12.8.1879 | 11.11.1893 | Untereinheit von | Regierung Taaffe (1879–1893) |
11.11.1893 | 19.6.1895 | Untereinheit von | Regierung Windisch-Grätz |
19.6.1895 | 30.9.1895 | Untereinheit von | Regierung Kielmansegg |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
2.3.1867 | — | located in | Wien |
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
11.11.1893 | 19.6.1895 | — | Bacquehem, Olivier |
19.6.1895 | 30.9.1895 | — | Kielmansegg, Erich |
30.9.1895 | 30.11.1897 | — | Badeni, Kasimir Felix |
30.11.1897 | 5.3.1898 | — | Gautsch, Paul |
5.3.1898 | 2.10.1899 | — | Thun-Hohenstein, Franz |
2.10.1899 | 21.12.1899 | — | Koerber, Ernest |
21.12.1899 | 18.01.1900 | — | Stummer, Josef |
19.01.1900 | 27.12.1904 | — | Koerber, Ernest |
01.01.1905 | 30.04.1906 | — | Bylandt-Rheydt, Artur (d. J.) |
02.05.1906 | 28.05.1906 | — | Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, Konrad Prinz zu |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
K.K. Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliches Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Minister des Innern | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königlicher Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Ministerium des Innern | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Ministerium des Innern | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Österreich. Ministerium des Innern | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Innenministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |