General Info | TEI
Titel | Ministerium des Innern |
---|---|
Labels |
|
ID | 1928 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1928/ https://d-nb.info/gnd/260143-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3349/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3404/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8314/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2133/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1928/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Kaisertum Österreich |
— | — | hat Untereinheit | Zivilsektion des Generalgouvernements in Ungarn |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
2.3.1867 | — | located in | Wien |
1859 | 1867 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | — | Geringer v. Oedenberg, Carl |
21.11.1848 | 17.05.1849 | Minister des Inneren [REVERSE] | Stadion, Franz Seraph |
— | — | — | Salzgeber, Peter |
18.07.1848 | 11.10.1848 | Minister des Inneren [REVERSE] | Doblhoff-Dier, Anton |
08.07.1848 | 18.07.1848 | Minister des Inneren (interimistisch) [REVERSE] | Doblhoff-Dier, Anton |
20.03.1848 | 08.07.1848 | Minister des Inneren [REVERSE] | Pillersdorf, Franz |
08.01.1850 | 30.04.1850 | Minister des Inneren [REVERSE] | Bach, Alexander |
17.05.1849 | 28.07.1849 | Minister des Inneren (interimistisch) [REVERSE] | Bach, Alexander |
28.07.1849 | 07.01.1850 | Minister des Inneren [REVERSE] | Bach, Alexander |
23.12.1854 | 12.04.1856 | Minister des Inneren [REVERSE] | Bach, Alexander |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Innenministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Ministerium des Innern | — | — | Legacy name (merge) | deu |
K.K. Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königlicher Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliches Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Minister des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Ministerium des Inneren | — | — | original mpr regest label | deu |
Ministerium des Innern | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium des Innern (Österreich) | — | — | alternative name | — |